Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital |
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 107, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Bestyrelse: Orla Jepsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Direktion: Peder Andreas Haahr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Navne: OTV PLAST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Stiftere: Orla Toft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 107, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Askovvej 31, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-18 tilføjes Bestyrelse: Orla Jepsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 tilføjes Direktion: Peder Andreas Haahr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Direktion: Jens Kristian Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Bestyrelse: Ulla Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Bestyrelse: Robert Havelinn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: otv@otv.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: otv@otv.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor plast- branchen, herunder handel med og fremstilling af plast- relaterede produkter samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-30 tilføjes Navne: OTV PLAST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 fjernes Navne: SELSKABET AF 1.1.1996 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-30 tilføjes Vedtægter: 2000-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Steen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Bestyrelse: Orla Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Direktion: Jens Kristian Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Direktion: Orla Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askovvej 31, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Bestyrelse: Orla Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Direktion: Orla Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Navne: SELSKABET AF 1.1.1996 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Stiftere: Orla Toft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)