Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1996-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Ørslev Servicetrafik A/S. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2000-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ø. T. INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2000-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2008-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ørslev Udlejning A/S. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2012-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Croatien Holiday Resort ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2016-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Ørslev Leasing 2016 ApS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ørslev Udlejning A/S. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: OLE ØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-03-10 fjernes Direktion: John Skarnager Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: OLE ØRSLEV HOLDING ApS, Peter Ole Skarnager Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-10-01 fjernes Legale ejere: JOHN ØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Ole Skarnager Pedersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: OLE ØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-02 tilføjes Vedtægter: 2015-09-02 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-03-03 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2010-06-10 tilføjes Vedtægter: 2010-06-10 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 tilføjes Legale ejere: OLE ØRSLEV HOLDING ApS, JOHN ØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 347, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-26 tilføjes Direktion: John Skarnager Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-26 tilføjes Navne: ØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 1996-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 1996-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-06-26 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Stiftere: Peter Ole Skarnager Pedersen, John Skarnager Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)