Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nielsen | 22.10.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Skov Jepsen | 01.06.1996 | 22.10.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Bo Jensen | 20.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bo Jensen | 20.02.2017 | formand |
Per Nielsen | 28.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Bo Jensen | 20.01.2015 | 19.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pia Bove | 12.12.2013 | 20.02.2017 | formand |
Jens Jørgen Blume | 12.12.2013 | 20.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Skov Jepsen | 22.10.2009 | 04.11.2013 | bestyrelsesmedlem |