Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Calum | 07.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Grøn | 15.06.2015 | 07.09.2020 | direktør |
Ulrik Bebe | 24.05.2006 | 07.10.2010 | direktør |
Ernst Michaelsen | 01.11.1996 | 15.06.2015 | direktør |
Carl Ejler Rasmussen | 01.11.1996 | 24.05.2006 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1996 | 01.11.1996 | direktør |