Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-09 fjernes Navne: BAGERS AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-14 fjernes Direktion: Mona Birgitte Torndal Bager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-17 fjernes Revisor: Lars Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive mekanisk værksted samt at foretage investeringer i fast ejendom, såvel med egne midler som med fremmede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Navne: BAGERS AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-11 fjernes Navne: FURST AUTO-/BUS-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Vedtægter: 1999-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Mona Birgitte Torndal Bager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Jørgen Fürst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-05 tilføjes Navne: FURST AUTO-/BUS-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-04 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3200 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-23 tilføjes Direktion: Jørgen Fürst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Revisor: Lars Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3200 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)