Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 8-16, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 3. JUNI 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Direktion: Toni Løfvald Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, handel og service, herunder investeringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Vedtægter: 1997-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 3. JUNI 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-24 fjernes Navne: KM 658 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-17 tilføjes Direktion: Toni Løfvald Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 8-16, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-03 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-03 tilføjes Navne: KM 658 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)