Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 82, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 fjernes Direktion: Jesper Norsk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 fjernes Navne: NORSK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET WILKENSCHILDT Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Navne: NORSK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 fjernes Navne: NORDISK MASKIN- & STÅLMONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Vedtægter: 2001-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 fjernes Bestyrelse: Jesper Norsk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET WILKENSCHILDT Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-23 fjernes Bestyrelse: Christian Nørmark Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-06 fjernes Bestyrelse: Ole Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Direktion: Jesper Norsk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Direktion: Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Navne: NORDISK MASKIN- & STÅLMONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-10 fjernes Navne: VICH 4631 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Bestyrelse: Ole Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Direktion: Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 82, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Norsk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: VICH 4631 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)