Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 17, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Direktion: Mikael Morell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Navne: MIMO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Stiftere: MDM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Direktion: Mikael Morell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Direktion: Ib Henning Morell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 17, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 14-18, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed indenfor biltilbehørsbranchen og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Navne: MIMO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 fjernes Navne: BILDILLEN HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Vedtægter: 2000-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Binavne: BILDILLEN 17 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-02 tilføjes Navne: BILDILLEN HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-01 fjernes Navne: BILDILLEN HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-01 fjernes Binavne: BILDILLEN III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 14-18, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Binavne: BILDILLEN III ApS, BILDILLEN 17 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Direktion: Ib Henning Morell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Navne: BILDILLEN HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Stiftere: MDM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)