Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bro Christensen | 26.04.1996 | 21.08.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Sanning | 19.03.1999 | 21.08.2001 | bestyrelse |
Vibeke Christensen | 05.05.1997 | 21.08.2001 | formand |
Karin Solveig Holm Christensen | 05.05.1997 | 19.03.1999 | bestyrelse |
Henrik Bro Christensen | 26.04.1996 | 21.08.2001 | bestyrelse |
Per Rønnow Kjær | 26.04.1996 | 05.05.1997 | formand |