Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbygade 6, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Heilskov Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Navne: BLENSTRUP BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-02 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Vedtægter: 2009-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Tove Lilly Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbygade 6, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbygade 6, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-04-22 fjernes Bestyrelse: Jette Johansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Finn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Finn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jane Helene Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Bestyrelse: Rita Myrhøj Nørgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Erling Vestergård (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Bestyrelse: Martha Marie Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Bestyrelse: Jette Næsby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbygade 6, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: BRUGSEN BLENSTRUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: BRUGSEN BLENSTRUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Bestyrelse: Rita Myrhøj Nørgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Bestyrelse: Jeanette Ortved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Bestyrelse: Knud Michael Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-19 tilføjes Navne: BLENSTRUP BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-25 tilføjes Bestyrelse: Knud Michael Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Ortved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)