Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Reelle ejere | Binavne | Vedtægter | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Legale ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Bestyrelse: Ulrika Elisabeth Bergmo Sköld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-02-22 fjernes Bestyrelse: Kristian Mickael Rajkovic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 10, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: invoice.203@itab.dk (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: sales.herning@itab.dk (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Mickael Rajkovic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Göran Samuel Wingren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Andréas Elgaard (formand) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Carl Inge Ulf Rostedt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Lønborg Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-08 fjernes Bestyrelse: Jan Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Michael Lønborg Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 fjernes Direktion: Jan Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-04-09 fjernes Bestyrelse: Roger Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Jan Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-04-09 fjernes Direktion: Roger Johansson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Bestyrelse: Roger Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Roger Johansson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 fjernes Bestyrelse: Bjarne Oldager Kusnitzoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-28 fjernes Direktion: Bjarne Oldager Kusnitzoff (direktør) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Oldager Kusnitzoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-06-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Rønde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Bjarne Oldager Kusnitzoff (direktør) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-06-09 fjernes Direktion: Carsten Rønde (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-07 tilføjes Reelle ejere: Carl Petter Fägersten (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-11 tilføjes Binavne: Prolight A/S (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2015-04-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af inventar og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-19 tilføjes Navne: ITAB SHOP CONCEPT A/S (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-18 fjernes Navne: ITAB HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-19 tilføjes Vedtægter: 2015-02-19 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-07 tilføjes Navne: ITAB HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2014-11-06 fjernes Navne: ITAB DANMARK A/S (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-10-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Rønde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-24 fjernes Bestyrelse: Troy Abrahamsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-24 tilføjes Navne: ITAB DANMARK A/S (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-10-23 fjernes Navne: NEW STORE EUROPE DANMARK A/S (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sales.herning@itab.dk (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2014-10-22 fjernes Kontaktoplysninger: sales@unitar.dk (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-10-23 tilføjes Legale ejere: ITAB SHOP CONCEPT AB (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-14 tilføjes Bestyrelse: Roger Kormeseth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-13 fjernes Bestyrelse: Amund Skarholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-19 tilføjes Bestyrelse: Amund Skarholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-19 fjernes Bestyrelse: Per Bjørgås (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langvadbjergvej 5, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillelundvej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 fjernes Bestyrelse: Arne Ahlburg Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 tilføjes Bestyrelse: Pål Erik Jahren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 fjernes Bestyrelse: Tone Leivestad Hall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-04-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-15 tilføjes Bestyrelse: Tone Leivestad Hall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-15 fjernes Bestyrelse: Brian Hornshøj Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-03-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Morten Herman Grøn-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-23 tilføjes Bestyrelse: Troy Abrahamsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-23 fjernes Bestyrelse: Peter Olof Samuelson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-02 tilføjes Bestyrelse: Carsten Rønde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-02 tilføjes Direktion: Carsten Rønde (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-02 fjernes Direktion: Arne Ahlburg Lassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-02 tilføjes Navne: NEW STORE EUROPE DANMARK A/S (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2009-02-01 fjernes Navne: UNITAR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-23 tilføjes Bestyrelse: Benny Gert Yde Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-23 fjernes Bestyrelse: Fin Robert Krebs Dollerup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-16 tilføjes Bestyrelse: Brian Hornshøj Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-26 fjernes Bestyrelse: Asger Thisgård Ovesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Olof Samuelson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-27 fjernes Bestyrelse: Brian Hornshøj Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-11-22 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-27 tilføjes Bestyrelse: Fin Robert Krebs Dollerup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sales@unitar.dk (offentliggjort 2015-02-26)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)