Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Revisor: MS Revision ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-11 tilføjes Revisor: MS Revision ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skolevej 19, 5462 Morud (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2019-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2007-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejensvej 96, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2007-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel m.v. samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Navne: HENRIK SKOV NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-28 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET HENRIK SKOV NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Vedtægter: 2007-08-29 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: henrik.skov.nielsen@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.skov.nielsen@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Revisor: Bent Rasmus Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-10 tilføjes Direktion: Henrik Skov Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-10 tilføjes Legale ejere: Henrik Skov Nielsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1996-06-10 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET HENRIK SKOV NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skov Nielsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1996-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 1996-06-10 tilføjes Revisor: Bent Rasmus Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Stiftere: Henrik Skov Nielsen, Gitte Staal Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)