Formål |
---|
Selskabets formål er at drive handel specielt indenfor automobilbranchen samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. |
Sidst opdateret den 22.08.2018 og angivet som gældende fra 22.08.2018 (2227 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive handel specielt indenfor automobilbranchen samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn | 22.08.2018 | |
Selskabets formål er at drive handel specielt indenfor automobilbranchen samt virksomhed efter bestyrelsens skøn | 16.05.2005 | 21.08.2018 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 18.06.1996 (10327 dage). |
Branche |
---|
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120). |
Sidst opdateret den 22.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6113 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) | 01.01.2008 | |
Detailhandel med biler (501020) | 18.06.1996 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 18.06.1996 (10327 dage). |
Revisor |
---|
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 18.06.1996 (10327 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 18.06.1996 | |
Revisionsfirmaet Kaj Olsen Statsaut. revisorer | 18.06.1996 | 04.06.1999 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.06.1996 (10327 dage). |
Telefonnummer |
---|
76963333. |
Sidst opdateret den 01.04.2000 og angivet som gældende fra 23.01.2000 (9013 dage). |
Navne |
---|
LKJ BILER, VEJEN A/S. |
Sidst opdateret den 05.10.2002 og angivet som gældende fra 16.09.2002 (8046 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
LKJ BILER, VEJEN A/S | 16.09.2002 | |
LKJ BILER A/S | 18.06.1996 | 15.09.2002 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af Hans Jørgen Kjær Jørgensen alene, Brian Nygaard Nielsen alene, Uffe Kristian Strøm alene eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. |
Sidst opdateret den 22.08.2018 og angivet som gældende fra 22.08.2018 (2227 dage). |
Fortolkning (5 tegningsmuligheder) |
---|
hans jørgen kjær jørgensen |
brian nygaard nielsen |
uffe kristian strøm |
1 direktør + 1 bestyrelsesmedlem |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Hans Jørgen Kjær Jørgensen alene, Brian Nygaard Nielsen alene, Uffe Kristian Strøm alene eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening | 22.08.2018 | |
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelsen i forening. Der er dog meldt særskilt tegningsret for følgende personer: Hans Jørgen Kjær Jørgensen, Birkevænget 32, Askov, 6600 Vejen, Svend Erik Jensen, Esbjergvej 10, 6600 Vejen, og Uffe Strøm, A.L. Johansens Vej 17, 6000 Kolding, således at disse personer hver for sig alene kan tegne selskabet | 16.05.2005 | 21.08.2018 |