Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-09-04 fjernes Navne: HAAGENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Direktion: Niels Ole Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Stiftere: K.G.N. CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-30 tilføjes Navne: HAAGENSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET KOLDING AF 1.6.-1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 fjernes Direktion: Brian Sivel Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Direktion: Niels Ole Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Direktion: Brian Sivel Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 27. JUNI 1997, ESBJERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Vedtægter: 1996-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET KOLDING AF 1.6.-1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB AF 27. JUNI 1997, ESBJERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Stiftere: K.G.N. CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)