Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Jon Andreasen | 15.01.1997 | 08.04.2002 | direktion |
Allan Russel | 15.01.1997 | 22.07.1997 | direktion |
Christian Linnemann Mottes | 30.04.1996 | 27.05.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Jørgensen | 27.04.2007 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Hans Zabell Abildstrøm | 27.04.2007 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt | 27.04.2007 | 27.05.2010 | formand |
Bo Holm Hansen | 08.04.2002 | 27.04.2007 | bestyrelse |
Christian Linnemann Mottes | 08.04.2002 | 27.04.2007 | bestyrelse |
Sven Ingemar Claesson | 14.11.1997 | 09.04.2001 | bestyrelse |
Thomas Nils Robert Brühl | 14.11.1997 | 20.03.2001 | bestyrelse |
Björn Ture Bertil Holmqvist | 14.11.1997 | 20.03.2001 | bestyrelse |
Leif Roland Georg Medin | 14.11.1997 | 20.03.2001 | bestyrelse |
John Peter Ragnar Näslund | 14.11.1997 | 20.03.2001 | bestyrelse |
Christian Linnemann Mottes | 14.11.1997 | 10.03.2001 | bestyrelse |