Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Møller | 06.08.2012 | 02.01.2015 | direktion |
Søren Møller | 29.08.1996 | 30.12.2011 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1996 | 29.08.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Møller | 06.08.2012 | 02.01.2015 | bestyrelse |
Christian Møller | 06.08.2012 | 02.01.2015 | bestyrelse |
Anny Skjødt | 03.06.2008 | 02.01.2015 | formand |
Ulla Juhl | 03.06.2008 | 06.08.2012 | bestyrelse |
Anders Skjødt | 29.08.1996 | 02.01.2015 | bestyrelse |
Søren Møller | 29.08.1996 | 30.12.2011 | bestyrelse |
Klaus Møller | 29.08.1996 | 03.06.2008 | formand |
Hans Christian Galst | 01.06.1996 | 29.08.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1996 | 29.08.1996 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.06.1996 | 29.08.1996 | formand |