Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Friborgvej 56, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-24 fjernes Direktion: Jørgen Peter Windum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-24 fjernes Navne: JØRGEN P. WINDUM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Stiftere: Jørgen Peter Windum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-02-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friborgvej 56, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Windum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier i drifts-selskabet Windum Hillerød Flytteforretning A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-18 tilføjes Navne: JØRGEN P. WINDUM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Stiftere: Jørgen Peter Windum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Vedtægter: 1996-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)