Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 tilføjes Binavne: Copenhagen Underwriters ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Bytorv 1, 2., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekæret 28, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekæret 28, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-05-02 tilføjes Binavne: InterHamilton ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 tilføjes Hjemmeside: www.interhamilton.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kl@interhamilton.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: k_hvid1@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: k_hvid1@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: plind@post6.tele.dk (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Direktion: Kasper Hvid Lind (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Legale ejere: Kasper Hvid Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 fjernes Legale ejere: Peter Eigil Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hvid Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 fjernes Reelle ejere: Peter Eigil Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-13 fjernes Direktion: Peter Eigil Lind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-22 tilføjes Vedtægter: 2015-04-22 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2015-04-22 fjernes Revisor: Bjarne Møldrup (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: plind@post6.tele.dk (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringer af egne midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-28 tilføjes Vedtægter: 2014-09-28 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2014-07-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2014-07-15 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenturer (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2007-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 117, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 117, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 52, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenturer (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 52, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2002-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 5, 2830 Virum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 5, 2830 Virum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1996-04-10 tilføjes Direktion: Peter Eigil Lind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-10 tilføjes Legale ejere: Peter Eigil Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 1996-04-10 tilføjes Navne: LIND OG PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Eigil Lind (offentliggjort 2018-01-22)
Den 1996-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 1996-04-10 tilføjes Revisor: Bjarne Møldrup (offentliggjort 2015-04-27)
Den 1996-04-10 tilføjes Stiftere: Peter Eigil Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)