Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 5, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: mail@uniteam.com (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Navne: UNITEAM DATA A/S (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-07-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2013-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Sivertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-01-15 fjernes Direktion: Lars Henrik Sivertsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-01-15 fjernes Revisor: Asger Briete Wiuff (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2006-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-12-12 tilføjes Vedtægter: 2006-12-12 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2006-12-12 fjernes Bestyrelse: Kirsten Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Michael Baltzer Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-11-07 fjernes Bestyrelse: Morten Tom Sivertsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 5, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2001-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 7, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 7, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2000-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 58, 2., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Tom Sivertsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Direktion: Lars Henrik Sivertsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2000-11-30 tilføjes Navne: UNITEAM DATA A/S (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2000-11-29 fjernes Navne: UNITEAM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2000-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@uniteam.com (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-28 tilføjes Navne: UNITEAM DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-27 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3154 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 58, 2., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-28 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1996-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1996-05-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-28 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3154 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1996-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1996-05-28 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Asger Briete Wiuff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2021-02-06)
Den 1996-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)