Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-06 fjernes Navne: LEIF SØRENSEN INTERIOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Bestyrelse: Per Jensen Thorsager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Direktion: Leif Langelund Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mispelvej 51, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-12 tilføjes Bestyrelse: Laila Lisbeth Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Bestyrelse: August Christian Wille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-08 tilføjes Navne: LEIF SØRENSEN INTERIOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-07 fjernes Navne: ABN NR. 282 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-07 tilføjes Bestyrelse: August Christian Wille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Direktion: Leif Langelund Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er opgaver med indretning, herunder skibsindretning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Vedtægter: 1997-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mispelvej 51, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Navne: ABN NR. 282 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)