Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Josephine Sofia Wessman | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dot Annelise Wessman | 23.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Wessman | 28.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lilian Anita Henrietta Matzen | 13.05.2003 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Landler | 28.12.1995 | 13.05.2003 | formand |
Jørn Steen Matzen | 28.12.1995 | 23.05.2000 | bestyrelsesmedlem |