Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Aage Rasmussen | 30.07.2003 | 21.03.2006 | direktion |
Henrik Smed Jørgensen | 30.04.2003 | 30.07.2003 | direktion |
Jan Aage Rasmussen | 15.03.1996 | 30.04.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Ringsted Nielsen | 01.02.2006 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Ole Møller-Ernst Jensen | 26.03.1999 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Johnnie Thøgersen Veth | 26.09.1996 | 26.03.1999 | bestyrelse |
Jan Aage Rasmussen | 15.03.1996 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Helle Rasmussen | 15.03.1996 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Inger Marie Damgaard | 15.03.1996 | 26.09.1996 | formand |