Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 58, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-04 fjernes Direktion: Hans Thor Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-04 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01. JULI 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Stiftere: SVS SVINNINGE ApS, SMEDEN I RIIS ApS, ERNST OTTO VVS AKTIESELSKAB, Dragsholm Olie & Gasservice v/Benny Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-15 fjernes Bestyrelse: Hans Thor Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-03 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 fjernes Revisor: Arne Munksgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed indenfor tekniske installationer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01. JULI 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-26 fjernes Navne: LYGAS NORDVESTSJÆLLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Vedtægter: 2009-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-29 tilføjes Bestyrelse: Klaus Overskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Bestyrelse: Tom Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Direktion: Hans Thor Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Direktion: Benny Jens Skov Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 58, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 58, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 58, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2002-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelers Alle 136, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Thor Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-08 tilføjes Bestyrelse: Benny Jens Skov Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-16 fjernes Stiftere: Dragsholm Olie & Gasservice v/Benny Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Holme Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelers Alle 136, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Tom Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Benny Jens Skov Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: LYGAS NORDVESTSJÆLLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Arne Munksgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: SVS SVINNINGE ApS, SMEDEN I RIIS ApS, ERNST OTTO VVS AKTIESELSKAB, Dragsholm Olie & Gasservice v/Benny Christiansen, Dragsholm Olie & Gasservice v/Benny Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)