Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Binavne: DET RUSSISKE HANDELSKOMPAGNI ApS, DDCA TRADING ApS, DDCA DANMARK ApS, DATSKIJ DOM ApS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-10-23 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Navne: DRH ApS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Stiftere: Vibeke Gents, Jens Jørgen Gents (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Direktion: Jens Jørgen Gents (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsbovej 235, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2012-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt handels- og servicevirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-01-27 tilføjes Navne: DRH ApS (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-01-26 fjernes Navne: GENTS ApS (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2012-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-01-27 tilføjes Vedtægter: 2012-01-27 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2012-01-27 fjernes Binavne: DRH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 fjernes Direktion: Thomas Gents (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-31 tilføjes Direktion: Thomas Gents (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Direktion: Vibeke Gents (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-11 fjernes Revisor: Mørkebjerg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-10-24)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsbovej 235, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellegårdsvej 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-09 tilføjes Direktion: Martin Gents (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Navne: GENTS ApS (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2003-07-08 fjernes Navne: TIPSGÅRDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-09 tilføjes Revisor: Mørkebjerg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-10-31 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-10-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-10-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-10-24)
Den 2001-10-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-10-23 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-13 tilføjes Direktion: Vibeke Gents (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-18 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-18 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellegårdsvej 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Binavne: DRH ApS, DET RUSSISKE HANDELSKOMPAGNI ApS, DDCA TRADING ApS, DDCA DANMARK ApS, DATSKIJ DOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Gents (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: TIPSGÅRDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: Vibeke Gents, Jens Jørgen Gents (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)