Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Savngaard Hartung | 20.06.2000 | 26.09.2017 | direktion |
Erwin Hartvig Hartung | 20.06.2000 | 20.06.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alex Brian Christiansen | 16.07.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Fallesen Ravn | 16.07.2015 | 11.03.2016 | formand |
Jan Morten Løper | 16.07.2015 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Fallesen Ravn | 01.09.2013 | 15.07.2015 | næstformand |
Erwin Hartvig Hartung | 08.09.2009 | 16.07.2015 | formand |
Jens Anker Bøje | 01.02.2008 | 08.09.2009 | formand |
Benny Bjarne Karger | 01.02.2008 | 13.11.2008 | bestyrelse |
Sonja Hartung | 19.10.2007 | 16.07.2015 | bestyrelse |
Per Savngaard Hartung | 20.06.2000 | 26.09.2017 | bestyrelse |
Per Ahrensberg | 29.04.1996 | 15.08.2007 | bestyrelse |
Svend Aage Jørgensen | 29.04.1996 | 22.05.2007 | bestyrelse |