Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Legale ejere: ApS AF 8/10 1976 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-07-05 fjernes Legale ejere: ApS AF 7/4 1988 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-07-05 tilføjes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-07-04 fjernes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2008-09-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2008-09-22 fjernes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-23 tilføjes Direktion: Mads Erik Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af ejendomme og køb og salg af pantebreve. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Vedtægter: 1996-10-23 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Legale ejere: Mads Erik Jacobsen, ApS AF 7/4 1988 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 1996-05-01 fjernes Legale ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3127 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2024-08-23)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)