Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 61, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 fjernes Bestyrelse: Frank Siegfried Duckert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Direktion: Erik Siegfried Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 fjernes Navne: FORLAGET AXELHOLM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-29 tilføjes Bestyrelse: Frank Siegfried Duckert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Direktion: Erik Siegfried Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikationsvirksomhed, håndværk og handel, leasing, udlejning samt andet efter bestyrelsens skøn hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Navne: FORLAGET AXELHOLM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 fjernes Navne: FORLAGET AXELHOLM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 fjernes Revisor: RASBORG REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Vedtægter: 2000-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-29 fjernes Binavne: FORLAGET SPORT PÅ STREGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-24 tilføjes Navne: FORLAGET AXELHOLM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-23 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3101 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-16 tilføjes Revisor: RASBORG REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 61, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Binavne: FORLAGET SPORT PÅ STREGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3101 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)