Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-21 fjernes Navne: COLORLUX FUEL LIGHT DELTA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 9, 6800 Varde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Bestyrelse: Kim Nauntofte (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Direktion: Finn Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er i ind- og udland at fremstille og sælge lysskilte og anden virksomhed, som passende kan forbindes hermed, alt på den måde og i den udstrækning, bestyrelsen finder det rigtigt og stemmende med selskabets tarv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Vedtægter: 1996-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-31 tilføjes Navne: COLORLUX FUEL LIGHT DELTA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-30 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5016 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Bestyrelse: Kim Nauntofte (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Direktion: Finn Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 9, 6800 Varde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5016 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)