Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Kofod | 09.03.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels-Ole Hald | 18.04.2007 | 09.03.2018 | direktør |
Kristian Barslund Jensen | 26.02.1999 | 18.04.2007 | direktør |
Lars-Martin Kjøller | 27.06.1996 | 26.02.1999 | direktør |
Johny Bech-Hansen | 27.06.1996 | 26.02.1999 | direktør |
Mogens Verner Hansen | 27.06.1996 | 20.10.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1996 | 27.06.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Barslund | 20.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Kofod | 09.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Barslund Jensen | 18.04.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frants Frithjof Thunberg | 07.11.2014 | 20.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Ole Hald | 07.11.2014 | 09.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Katja Møller Petersen | 11.04.2011 | 07.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Poulsen | 18.04.2007 | 07.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Poulsen | 18.04.2007 | 11.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Ole Hald | 26.02.1999 | 18.04.2007 | formand |
Hanne Grete Jensen | 30.05.1997 | 18.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Birger Kristian Pedersen | 27.06.1996 | 30.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Galst | 01.04.1996 | 27.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1996 | 27.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1996 | 27.06.1996 | formand |