Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 1995-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MESSEBUEN. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S MESSEBUEN. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Vedtægter: 2015-04-30 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2015-02-02 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2013-04-03 tilføjes Direktion: Kaj Grubjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 fjernes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i K/S Messebuen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 tilføjes Vedtægter: 2010-04-22 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2010-04-22 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-23 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MESSEBUEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-22 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-22 tilføjes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-22 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-22 tilføjes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0097-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Svendsen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 0096-11-17 tilføjes Legale ejere: Kaj Grubjerg (offentliggjort 2015-05-05)
Den 0096-11-06 tilføjes Legale ejere: Bjørn Folmer Kroghsbo (offentliggjort 2015-05-05)
Den 0096-11-05 tilføjes Legale ejere: Claus Mikkelsen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 0096-11-02 tilføjes Legale ejere: Aksel Kjær Østergaard, Kirstine Lautrup (offentliggjort 2015-05-05)