Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Harly Ahlquist Rasmussen | 19.07.1996 | 23.09.1999 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1996 | 19.07.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Hejgaard | 19.07.1996 | 23.09.1999 | bestyrelse |
Heidi Borup | 19.07.1996 | 23.09.1999 | formand |
Wini Erwin Jørgensen | 19.07.1996 | 27.04.1997 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1996 | 19.07.1996 | bestyrelse |