Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-13 fjernes Direktion: Carsten Bak Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-13 fjernes Navne: BAK HOLDING AF 1996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vårgyvelvej 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-14 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, leasing, finansiering, investering samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Vedtægter: 1996-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-12 tilføjes Navne: BAK HOLDING AF 1996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-11 fjernes Navne: PBH NR. 23.069 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-03 tilføjes Direktion: Carsten Bak Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-11 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vårgyvelvej 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.069 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)