Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2009-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvej 8, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Navne: EJSING OG HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Stiftere: Sten Ejsing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Bestyrelse: Sten Ejsing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Direktion: Sten Ejsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 520.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvej 8, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 7, 3. TV., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-21 tilføjes Bestyrelse: John Skovbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-21 fjernes Bestyrelse: Bente Buskov Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor bygge- og anlægsvirksomhed, tillige med dermed beslægtet og tilknyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-21 tilføjes Navne: EJSING OG HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 fjernes Navne: STEN EJSING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-21 tilføjes Vedtægter: 2005-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-21 fjernes Binavne: STEN EJSING RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.070.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 7, 3. TV., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-19 tilføjes Bestyrelse: Bente Buskov Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Binavne: STEN EJSING RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Direktion: Sten Ejsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-19 tilføjes Navne: STEN EJSING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Stiftere: Sten Ejsing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)