Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Henrik Kampmann | 06.01.2017 | 05.03.2019 | direktør |
Niels Michael Høj Søndergaard | 01.07.2016 | 06.01.2017 | direktør |
Jan Skjold Knudsen | 06.05.1996 | 01.07.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Christiansen | 30.10.2017 | 05.03.2019 | formand |
Jørn Dybvad Vinge | 28.09.2017 | 08.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ove Christiansen | 28.09.2017 | 29.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skjold Knudsen | 01.07.2016 | 28.09.2017 | næstformand |
Flemming Holst Østergaard Pedersen | 22.03.2010 | 30.10.2017 | formand |
Jan Skjold Knudsen | 22.03.2010 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henning Rasmussen | 22.03.2010 | 04.03.2016 | bestyrelsesmedlem |