Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Bestyrelse: Peter Roland Midtgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Direktion: Peter Roland Midtgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: st-tag@st-tag.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Navne: SØNDERJYLLANDS TAGDÆKNING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Stiftere: Karl Aage Jensen, KN-HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-11 fjernes Binavne: ST-TAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-25 tilføjes Bestyrelse: Morten Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 fjernes Bestyrelse: Verner Axelsen Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-18 tilføjes Binavne: ST-TAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre tagdækningsarbejde samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Navne: SØNDERJYLLANDS TAGDÆKNING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-19 fjernes Navne: SØNDERJYLLANDS TAGDÆKNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Vedtægter: 2013-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 fjernes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-05 tilføjes Bestyrelse: Verner Axelsen Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 852.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 252.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Bestyrelse: Lydia Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 241.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-14 tilføjes Bestyrelse: Kaj Nygaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 tilføjes Direktion: Peter Roland Midtgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 231.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: st-tag@st-tag.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2009-01-21)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2009-01-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2006-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 4, 6230 Rødekro (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-15 tilføjes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Direktion: Peter Klaus Zykowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-05 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Revisor: VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 tilføjes Direktion: Peter Klaus Zykowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 fjernes Direktion: Claus Linding Lindinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 4, 6230 Rødekro (offentliggjort 2001-09-18)
Den 1996-04-30 tilføjes Bestyrelse: Lydia Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Direktion: Claus Linding Lindinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-30 tilføjes Navne: SØNDERJYLLANDS TAGDÆKNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Revisor: VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Stiftere: Karl Aage Jensen, KN-HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)