Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Berggren Madsen | 01.03.2017 | 01.09.2022 | adm. dir |
Flemming Ib Windfeld | 01.03.2011 | 01.03.2017 | adm. dir |
Jan Rahbech | 29.12.2008 | 01.03.2011 | adm. dir |
Karin Bonne Jensen | 12.07.2005 | 29.12.2008 | adm. dir |
Hans Jørgen Guldberg | 15.02.2002 | 12.07.2005 | adm. dir |
Jann Dollerup Vig Jensen | 26.05.1999 | 15.02.2002 | direktør |
Frank Uhrenholt | 21.12.1998 | 26.05.1999 | direktør |
Bjarne Lauridsen | 10.07.1998 | 21.12.1998 | direktør |
Frank Uhrenholt | 27.01.1998 | 10.07.1998 | direktør |
Karin Bonne Jensen | 29.04.1996 | 27.01.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Andersen | 04.02.2002 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Heinrich Bast | 04.02.2002 | 02.06.2003 | formand |
Frank Uhrenholt | 27.01.1998 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Majse Mari-Ann Uhrenholt | 27.01.1998 | 04.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Frank Uhrenholt | 27.01.1998 | 10.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Andersen | 27.01.1998 | 10.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Majse Mari-Ann Uhrenholt | 27.01.1998 | 10.07.1998 | bestyrelsesmedlem |