Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-29 fjernes Binavne: MAGIC NETWORK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-15 fjernes Direktion: Anja Rebo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-15 fjernes Navne: NEURO MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Stiftere: Anja Rebo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-31 fjernes Direktion: Kim Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-20 fjernes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af smykker, ædelstene, kunstgenstande og antiviteter, marketings- og konsulentvirksomhed, stutteri og landbrugsvirksomhed samt køb, salg og udlejning af fast ejendom tillige med forlagsvirksomhed og med disse aktiviteter beslægtede forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Vedtægter: 2005-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærmindevej 21, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 fjernes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-31 tilføjes Direktion: Anja Rebo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-28 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2003-03-27 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 tilføjes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmindevej 21, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-02-28)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-02-28)
Den 2000-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Venusvej 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-10 tilføjes Navne: NEURO MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-09 fjernes Navne: DET BETTE KONTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-09 tilføjes Direktion: Kim Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-09 fjernes Direktion: Anja Rebo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 tilføjes Direktion: Anja Rebo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Direktion: Lars Sindbjerg Fomsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venusvej 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-27 tilføjes Binavne: MAGIC NETWORK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Direktion: Lars Sindbjerg Fomsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-27 tilføjes Navne: DET BETTE KONTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Stiftere: Anja Rebo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)