Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rue 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-03 fjernes Direktion: Jens Åge Kåstrup Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-03 fjernes Navne: HAMMERUM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Stiftere: Jens Åge Kåstrup Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Revisor: Jan Ole Edelbo vo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rue 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rue 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rue 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rue 31, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: hammerum@post10tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2003-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rue 31, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 35, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Vedtægter: 2003-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: hammerum@post10tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 35, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-08 tilføjes Direktion: Jens Åge Kåstrup Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-08 tilføjes Navne: HAMMERUM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Revisor: Jan Ole Edelbo vo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Stiftere: Jens Åge Kåstrup Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)