Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 37, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 fjernes Navne: LANDSTEDET AF 1996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-08-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 fjernes Bestyrelse: Jytte Annie Bekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 fjernes Direktion: Bent Holger Bekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-18 fjernes Bestyrelse: Jeannie Bekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-16 fjernes Direktion: Jeannie Bekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 37, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonstrupvej 148, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-12 tilføjes Vedtægter: 2001-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-16 tilføjes Direktion: Bent Holger Bekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Bestyrelse: Jeannie Bekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-20 tilføjes Navne: LANDSTEDET AF 1996 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-19 fjernes Navne: PBH NR. 23.047 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-05 tilføjes Direktion: Jeannie Bekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-05 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonstrupvej 148, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.047 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)