Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse |
Den 2001-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frichsvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: salca@inter-data.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 fjernes Navne: INTER-DATA ØST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: salca@inter-data.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Direktion: Tommy Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Direktion: Tommy Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Vedtægter: 2001-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Direktion: Tommy Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-17 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-12 fjernes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Bestyrelse: Tommy Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Direktion: Tommy Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 fjernes Direktion: Henrik Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-30 tilføjes Navne: INTER-DATA ØST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-29 fjernes Navne: PBH NR. 23.039 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Direktion: Henrik Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frichsvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.039 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)