Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Bestyrelse: Teddy Frost (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Bibranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Direktion: Torben Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Interessenter: SKIBSDRIFT I ApS AF 11. JANUAR 1996 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2007-03-14 fjernes Navne: K/S IDA WONSILD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Bjørn Karlshøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Bestyrelse: Klaus Kiilerich-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-23 tilføjes Bestyrelse: Klaus Kiilerich-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Bibranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-23 tilføjes Direktion: Torben Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er pr. 28. februar 1996 at købe et brugt i 1976 i Holland bygget kemikalietankskib "Merete Wonsild" 2750 tdw, der efter erhvervelsen omdøbes til "Ida Wonsild" af Partrederiet Merete Wonsild, der ejes af Kjær & Kjær Shipping A/S ved Amtssparekassen Fyn, skibsreder Niels Victor og direktør Jan Meinertz, og at drive dette på timecharter basis. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-23 tilføjes Interessenter: SKIBSDRIFT I ApS AF 11. JANUAR 1996 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-02-23 tilføjes Navne: K/S IDA WONSILD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Vedtægter: 1996-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)