Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Ploug Niemann | 25.06.2024 | adm. dir |
Hans Bo Niemann | 24.04.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1996 | 25.04.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Thomas Barfoed | 04.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Gjeding Larsen | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Østergaard | 01.01.2022 | formand |
Rikke Ploug Niemann | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bo Niemann | 12.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Følbæk Nielsen | 29.10.2018 | 01.01.2022 | formand |
Morten Østergaard | 24.01.2011 | 29.10.2018 | formand |
Christian Vinding Thomsen | 08.02.2008 | 24.01.2011 | formand |
Anette Petersen | 21.12.2005 | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Bang Nielsen | 21.12.2005 | 08.02.2008 | formand |
Søren Ingolff Lindbo | 12.11.2004 | 21.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gaarmann | 12.11.2004 | 21.12.2005 | formand |
Morten Ellermann Hjelmsø | 22.06.2001 | 09.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Knud Petersen | 09.11.1999 | 12.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bo Pedersen | 09.11.1999 | 12.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bentzon Goldschmidt | 23.12.1998 | 12.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Bang Nielsen | 23.12.1998 | 22.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Palle Lindgaard-Jørgensen | 23.12.1998 | 09.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Christian Harlang | 24.04.1996 | 12.11.2004 | formand |
Hans Bo Niemann | 24.04.1996 | 22.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1996 | 25.04.1996 | bestyrelsesmedlem |