Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3091 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Alslevvej 23, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde andele i associerede selskaber samt at foretage anklægsinvestering i værdipapirer m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Vedtægter: 2000-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 fjernes Direktion: Lars Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-27 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alslevvej 23, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3091 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)