Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 4. th., 1263 København K (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Henrik Juul (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Lene Winum Juul, Henrik Juul (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: HRMORO ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Lene Winum Juul, Henrik Juul (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2004-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2002 A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EFB EJENDOM A/S. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KØBSTADENS EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Rekom Global Brands ApS. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2013-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: PEOPLEGROUP A/S. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Senhora do Monte Interessentskab. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AQVILO DANMARK A/S. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2015-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: PeopleGroup II A/S. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: TG Nygårdsvej Holding A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Football Business Development ApS. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Football Business Development ApS. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: WDP Holding A/S. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WDP Holding A/S. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2021-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MediaCatch ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Football Business Development ApS. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MediaCatch ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Blackbox Media ApS. (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WDP Holding A/S. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOUNDVENUE GROUP A/S. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 4. th., 1263 København K (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2022-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 1, 1., 1270 København K (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 1, 1., 1270 København K (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 1, 1., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 1, 1., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og eje kapitalandele i andre selskaber indenfor forskellige industrier, herunder reklame og kommunikation og øvrige investeringer. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-17 tilføjes Direktion: Lene Winum Juul (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-17 tilføjes Legale ejere: Lene Winum Juul, Henrik Juul (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-16 fjernes Legale ejere: Henrik Juul (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-17 tilføjes Reelle ejere: Lene Winum Juul, Henrik Juul (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-17 tilføjes Vedtægter: 2016-07-17 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-04-24 fjernes Direktion: Carsten Malby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Direktion: Carsten Malby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og anlægsinvestering. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2010-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2010-05-04 tilføjes Vedtægter: 2010-05-04 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2010-05-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2002-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2001-01-02)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2001-01-02)
Den 2001-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Landemærket 29, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-18 tilføjes Navne: HRMORO ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-05-17 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3087 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-05-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-24 tilføjes Direktion: Henrik Juul (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-04-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Juul (offentliggjort 2016-07-25)
Den 1996-04-24 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landemærket 29, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3087 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-21)