Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FLOATING BREAKWATER SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Snoghøjparken 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-03-29 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Jørgen Holm Christensen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Navne: JØRGEN HOLM CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørgen Holm Christensen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-12-09 fjernes Direktion: Jørgen Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snoghøjparken 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 tilføjes Legale ejere: Jørgen Holm Christensen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2011-01-18 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Holm Christensen (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2009-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensgårdsvej 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-06-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensgårdsvej 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-06-02)
Den 2006-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2006-04-10 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-03-29 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2006-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder financiering samt gennem datterselskabet drive bådudlejning, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2006-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2006-03-10 tilføjes Vedtægter: 2006-03-10 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 fjernes Revisor: Herluf Kielsgaard-Spicker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2003-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensgårdsvej 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-10-30)
Den 2000-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensgårdsvej 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-10-30)
Den 2000-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærmosevej 26, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-08 tilføjes Navne: JØRGEN HOLM CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-05-07 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3083 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmosevej 26, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3083 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Herluf Kielsgaard-Spicker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)