Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Winther Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Binavne: URTETEKET A/S, THEKOMPAGNIET A/S, T-GOURMET A/S, SNACKSFOOD A/S, PURE NATURE A/S, NATURE FOODS A/S, GEMI A/S, GEMI TRADING A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Direktion: Henrik Winther Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-26 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: THE WHOLE COMPANY A/S, KØGE INVEST A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: FREDSTED THE A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Winther Olsen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Stiftere: THE WHOLE COMPANY A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Vedtægter: 2017-10-04 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-10-04 fjernes Bestyrelse: Kenneth Bo Codam (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Winther Olsen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Mark Ole Juel Hemmingsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Kaj Winther-Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Binavne: GEMI A/S, GEMI TRADING A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-02-23 tilføjes Vedtægter: 2015-02-23 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-28 tilføjes Legale ejere: THE WHOLE COMPANY A/S, KØGE INVEST A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Saugmann Sønder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Saugmann Sønder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-14 fjernes Binavne: WINFOOD A/S, SCHNACKSFOOD A/S, SALGSGRUPPEN A/S, HWO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2008-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 2-4, 4600 Køge (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unionsvej 2-4, 4600 Køge (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2008-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 17, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-07-30 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Navne: FREDSTED THE A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2006-07-23 fjernes Navne: THEKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2004-06-05)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-05 tilføjes Binavne: WINFOOD A/S, SCHNACKSFOOD A/S, SALGSGRUPPEN A/S, HWO A/S, URTETEKET A/S, THEKOMPAGNIET A/S, T-GOURMET A/S, SNACKSFOOD A/S, PURE NATURE A/S, NATURE FOODS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2004-05-18 tilføjes Bestyrelse: Kaj Winther-Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Navne: THEKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2004-06-05)
Den 2004-05-17 fjernes Navne: SNACKSFOOD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2004-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 fjernes Binavne: WINFOOD ApS, THEKOMPAGNIET ApS, SALGSGRUPPEN ApS, HWO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-06 fjernes Binavne: TROPE SALG ApS, TROPE KOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-25 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 17, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-26 tilføjes Binavne: TROPE SALG ApS, TROPE KOMPAGNIET ApS, WINFOOD ApS, THEKOMPAGNIET ApS, SALGSGRUPPEN ApS, HWO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 tilføjes Direktion: Henrik Winther Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-26 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-26 tilføjes Navne: SNACKSFOOD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 tilføjes Stiftere: THE WHOLE COMPANY A/S (offentliggjort 2018-08-27)
Den 1996-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)