Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Skjold Larsen | 01.01.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibe Klarup | 01.01.2012 | 01.09.2013 | adm. dir |
Frida Elsebeth Stryhn | 22.09.2011 | 01.01.2012 | adm. dir |
Jens Henning Elbirk | 13.08.1996 | 15.10.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeanette Bonde Pollmann | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Kiel Bjerrum | 28.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anna Winum Juul | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maj Vinberg | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karin Absalonsen | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mickael Bech | 28.09.2020 | næstformand |
Torsten Bjørn Jacobsen | 21.03.2019 | formand |
Lone Lundsgaard | 01.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katarzyna Kalinowska | 28.09.2022 | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stine Gry Staal Steffensen | 28.09.2022 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Møller Josefsen | 23.03.2021 | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mickael Bech | 19.06.2020 | 27.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Trine Lindhardt Roux | 21.03.2019 | 02.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kirkegaard | 20.09.2018 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Bjørn Jacobsen | 20.09.2018 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Merete Nordentoft | 16.03.2018 | 24.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Højland | 24.03.2017 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Margrethe Wivel | 01.10.2015 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Højberg Christensen | 01.10.2015 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Bror Hemming Videbech | 01.10.2015 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Almegaard | 18.06.2015 | 21.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Søndergaard | 30.05.2013 | 23.03.2021 | næstformand |
Frida Elsebeth Stryhn | 30.05.2013 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Middelboe | 14.03.2013 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Vestergaard | 01.01.2012 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jeanett Østerby Bauer | 23.06.2011 | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Preben Erik Nielsen | 10.06.2010 | 03.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anne Margrethe Frank Lindhardt | 10.09.2009 | 21.03.2019 | formand |
Hans Elbeshausen | 10.09.2009 | 24.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Agnete Philipsen | 10.06.2009 | 03.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Bech | 21.04.2008 | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bo Møhl | 21.04.2008 | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Schultz-Jørgensen | 21.04.2008 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Milberg | 21.04.2008 | 10.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Bjørn Jacobsen | 21.04.2008 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Carisius Kastrup | 31.03.2008 | 23.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Buchhave | 11.06.1997 | 15.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Børge Munk Ebbesen | 13.08.1996 | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jes Gerlach | 13.08.1996 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ib Germain Thyregod | 13.08.1996 | 15.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Bechgaard | 13.08.1996 | 07.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Thorkil Sørensen | 13.08.1996 | 07.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Raben Rosenberg | 13.08.1996 | 09.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Peter Hemmingsen | 13.08.1996 | 09.06.1998 | næstformand |
Kirsten Hørder | 13.08.1996 | 11.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Stig Albinus | 13.08.1996 | 30.01.1997 | bestyrelsesmedlem |