Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Engel Christoffersen | 04.06.2020 | 31.10.2023 | direktør |
Jan Robert Christoffersen | 04.06.2020 | 14.07.2020 | adm. dir |
Jan Robert Christoffersen | 16.01.1996 | 03.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Philip Robert Grosmann Christoffersen | 27.10.2009 | 27.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helle Engel Christoffersen | 28.04.2003 | 27.06.2016 | formand |
Paul Robert Christoffersen | 28.04.2003 | 27.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Robert Christoffersen | 16.01.1996 | 27.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rasmussen | 16.01.1996 | 28.04.2003 | formand |
Poul Larsen | 16.01.1996 | 24.05.2002 | bestyrelsesmedlem |