Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-11 fjernes Binavne: THY DATA CENTER SYD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Eltangvej 230, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Direktion: Henning Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 fjernes Navne: THY DATA KOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Stiftere: THY DATA HOLDING A/S, Jens Bjørn Larsen, Henning Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med EDB-programmel og- udstyr, servicevirksomhed i forbindelse med EDB, udvikling af EDB-programmel, afholdelse af kurser i forbindelse med EDB samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, ligesom selskabet også tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Vedtægter: 2008-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-30 tilføjes Bestyrelse: Flemming Idorf Beisner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Bestyrelse: Christian Steensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eltangvej 230, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr Bjertvej 90 b., 6000 Kolding (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2005-08-12 tilføjes Navne: THY DATA KOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: THY DATA CENTER SYD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@tdcs.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tdcs.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Steensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-24 fjernes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr Bjertvej 90 b., 6000 Kolding (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2000-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Stiftere: PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Stiftere: THY DATA HOLDING A/S, PGM INVEST ApS, Jens Bjørn Larsen, Henning Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Binavne: THY DATA CENTER SYD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Henning Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Navne: THY DATA CENTER SYD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)