Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-06-26)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2001-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 37, 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-06-26)
Den 2001-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 3, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 3, 4420 Regstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-02 tilføjes Interessenter: Peter René Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-04-02 tilføjes Navne: PETER RENE' JENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)